Entreprise : REALPANIER SANTE - SIREN 492 053 632
Identité
Dénomination
REALPANIER SANTE
SIREN (siège)
492 053 632
Date d'immatriculation au RNE
06/10/2006
Début d’activité
21/03/2007
Date de fin de la personne morale
05/10/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
REALPANIER 84000 AVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SANTONJA ANNE-MARIE
Nom d'usage
MITTRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
SARRIANS
Nom, Prénom(s)
EL BEZE YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
AVIGNON
Nom, Prénom(s)
SALUSTRI FRANCIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
LE PONTET
Nom, Prénom(s)
ALLOUCHE HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
AVIGNON
Nom, Prénom(s)
FRUITET GABRIELLE
Nom d'usage
MARCUCCI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
AVIGNON
Nom, Prénom(s)
LAURES DANIELE
Nom d'usage
DAVIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
VILLENEUVE LES AVIGNON
Nom, Prénom(s)
BONNEFONT PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
AVIGNON
Nom, Prénom(s)
SANNWALD CLAUDE
Nom d'usage
ROBIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
AVIGNON
Nom, Prénom(s)
LOPEZ PIERRE-YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
FONTVIEILLE
Nom, Prénom(s)
BERTHOLET BRUNO
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Avignon Cedex 9
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/03/2007
Siret
49205363200039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
REALPANIER
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/08/2006
Siret
49205363200013
Code APE
702C
Adresse
2 RUE DES ETOILES
84000 , AVIGNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MONTFAVET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28298
Date d'ajout
30/11/2023
Description
jugement du 28/11/2023, le tribunal judiciaire de Carpentras prononce la liquidation judiciaire, désigne liquidateur : Me RIPERT Christian.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11944
Date d'ajout
03/05/2022
Description
jugement du 26/04/2022, le tribunal judiciaire d'Avignon prononce le redressement judiciaire, désigne mandataire judiciaire : Me RIPERT Christian 23 rue Banasterie 84000 avignon.
Numéro d'observation
9667
Date d'ajout
12/12/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 21/03/2007 : CHANGEMENT DE QUALITE : EL BEZE YVES, GÉRANT ASSOCIÉ DEVIENT ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE CHANGEMENT DE QUALITE : ALLOUCHE HENRI, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 21/03/2007 : ANCIENNE ADRESSE : 2 RUE DES ETOILES - MONTFAVET 84140 AVIGNON NOUVELLE ADRESSE : 25 RUE DU GENEVRIER 84000 AVIGNON
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).