Entreprise : SCI LOU PEIRE - SIREN 492 037 759
Identité
Dénomination
SCI LOU PEIRE
SIREN (siège)
492 037 759
Date d'immatriculation au RNE
25/09/2006
Début d’activité
25/09/2006
Date de fin de la personne morale
24/09/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion et administration de tous immeubles et notamment acquisition d'un terrain sis aux Authieux sur le port st-Ouen
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
150 EUR
Adresse du siège
19 RTE DU HAUT DE LA BUTTE 27300 VALAILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUS SOPHIE , COLETTE , VALERIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Valailles
Nom, Prénom(s)
JULIEN PIERRE , ANDRE , ROLAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Valailles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/09/2006
Siret
49203775900023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion et administration de tous immeubles et notamment acquisition d'un terrain sis aux Authieux sur le port st-Ouen
Autres Activités
Acquisition, gestion et administration de tous immeubles et notamment acquisition d'un terrain sis aux Authieux sur le port st-Ouen
Adresse
19 RTE DU HAUT DE LA BUTTE
27300 , VALAILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/09/2006
Siret
49203775900015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RTE DE SAINT LEGER
27300 , PLASNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1550
Date d'ajout
12/08/2016
Description
Changement de dénomination à compter du 01/06/2016 Ancienne : SCI LAURA Nouvelle : SCI LOU PEIRE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1342
Date d'ajout
12/07/2016
Description
Modification relative aux associés à compter du 08/03/2016 : Partant : JULIEN Roland Lucien André, Associé Nouveau : HUS Sophie, Colette, Valérie, Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).