Entreprise : PHARMACIE CARRE VENDOME - SIREN 491 957 213
Identité
Dénomination
PHARMACIE CARRE VENDOME
SIREN (siège)
491 957 213
Date d'immatriculation au RNE
26/09/2006
Début d’activité
01/10/2006
Date de fin de la personne morale
25/09/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
L'exercice en commune par son ou ses membres de la profession de pharmacien d'officine
Code APE
4773Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Capital social
425000 EUR
Adresse du siège
19 CRS FRANKLIN ROOSEVELT 69006 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE NIGER ERIC , BERNARD , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2006
Siret
49195721300011
Code APE
4773Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale règlementée
Activité principale
Pharmacie
Autres Activités
Pharmacie
Adresse
19 CRS FRANKLIN ROOSEVELT
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/062355
Date d'ajout
30/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/10/2019 prononçant la modification du plan de redressement.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/008777
Date d'ajout
09/02/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/02/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur GARDON Thierry en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F16/001816
Date d'ajout
08/01/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/01/2016 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 Rue Molière 69006 LYON en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/028228
Date d'ajout
09/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 09/07/2015 arrêtant le le plan de redressement. Commissaire à l'exécution du plan : la Selarl BAULAND CARBONI MARTINEZ & ASSOCIES représentée par Maître Eric BAULAND 40 RUE DE BONNEL 69003 LYON
Numéro d'observation
F15/000805
Date d'ajout
07/01/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 07/01/2015 prolongeant la période d'observation jusqu'au 16/07/2015, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F14/026493
Date d'ajout
16/07/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 16/07/2014 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur DELILLE Jacques, Juge commissaire suppléant : Monsieur GARDON Thierry, Mandataire Judiciaire : la Selarl MDP Mandataires Judiciaires Associés représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON, Administrateur judiciaire : la Selarl BAULAND & MARTINEZ représentée par Maître Eric BAULAND 40 RUE DE BONNEL 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 09/07/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).