Entreprise : JSL GESTION - SIREN 491 924 734
Identité
Dénomination
JSL GESTION
SIREN (siège)
491 924 734
Date d'immatriculation au RNE
21/09/2006
Date de fin de la personne morale
20/09/2105
Date de clôture
30/04
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
RTE NATIONALE 8 83330 LE BEAUSSET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOLAS EPOUSE COLLY SIMONE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Sanary-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2006
Siret
49192473400016
Code APE
748K
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prestations administratives pour le compte de toute autre société dans le cadre de prestations de services.
Adresse
RTE Zone Artisanale RN 8
83330 , Le Beausset - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4309
Date d'ajout
11/05/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 11/05/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Scp Br Associés prise en la personne de Me Michel Bes . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 11/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11336
Date d'ajout
16/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 14/10/2013 nommant Scp Br Associés prise en la personne de Me Michel Bes 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
87548
Date d'ajout
12/10/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Toulon rendue le 01/10/2012 nommant Mme Le Saux juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
64506
Date d'ajout
04/11/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 03/11/2011 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Mme COLLY Simone née NICOLAS gérante de ladite société à concurrence de 20.000 Euros .
Numéro d'observation
32977
Date d'ajout
03/02/2010
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Toulon rendue le 01/02/2010 nommant M. Marotzki juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
19152
Date d'ajout
05/03/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 05/03/2009 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2008J00545 désigne liquidateur Me Bor Henri 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon , juge commissaire M. Guarinos , juge commissaire suppléant M. Bazet-Simoni
Numéro d'observation
14095
Date d'ajout
26/11/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon , prononce en date du 24/11/2008 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2008J00545 , date de cessation des paiements le 24/11/2008 désigne Juge Commissaire M. Guarinos , Juge Commissaire suppléant M. Bazet-Simoni , Mandataire judiciaire Me Bor Henri 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon , , et ouvre une période d'observation expirant le 25/05/2009 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
30529
Date d'ajout
11/12/2007
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 01.07.2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).