Entreprise : SOCIETE MAINTENANCE MECANIQUE LORRAINE - SIREN 491 888 806
Identité
Dénomination
SOCIETE MAINTENANCE MECANIQUE LORRAINE
Sigle
SMML
SIREN (siège)
491 888 806
Date d'immatriculation au RNE
20/09/2006
Début d’activité
06/09/2006
Date de fin de la personne morale
19/09/2105
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
L'exploitation d'un fonds de mécanique générale, tournage, Mecano-Soudure, fraisage et accessoires. L'exécution de tous travaux de réparation d'ensembles et de pièces mécaniques afférents aux métaux, à la mécanique, à la chaudronnerie ; La fabrication de tous types de machines et le négoce de pièces.
Code APE
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
29 ALL DU CHATEAU DU GASSION 57100 THIONVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHINKER JEAN-PIERRE
Nom d'usage
SCHINKER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Amnéville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/09/2006
Siret
49188880600016
Nom commercial
S.M.M.L.
Code APE
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
L'exploitation d'un fonds de mécanique générale, tournage, Mecano-Soudure, fraisage et accessoires. L'exécution de tous travaux de réparation d'ensembles et de pièces mécaniques afférents aux métaux, à la mécanique, à la chaudronnerie ; La fabrication de tous types de machines et le négoce de pièces.
Autres Activités
MECANIQUE GENERALE
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Adresse
29 ALL DU CHATEAU DU GASSION
57100 , THIONVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
426
Date d'ajout
02/03/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2011 : Partant : EISENBARTH Hermann, Gérant Nouveau : SCHINKER Jean-Pierre, Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).