Entreprise : SCI AYXAL - SIREN 491 847 190
Identité
Dénomination
SCI AYXAL
SIREN (siège)
491 847 190
Date d'immatriculation au RNE
11/09/2006
Début d’activité
01/09/2006
Date de fin de la personne morale
10/09/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Achat, vente et gestion mobilière et immobilière.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
32750 EUR
Adresse du siège
104 ALL DE LA CHENAIE 38340 VOREPPE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURNEL MYRIAM , MARCELLE
Nom d'usage
PAYET-BURIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Voreppe
Nom, Prénom(s)
PAYET-BURIN JEAN-LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Voreppe
Nom, Prénom(s)
PAYET-BURIN ALBAN , PIERRE , MARCEL , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1988
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
PAYET-BURIN AYMERIC , BRUNO , SIMON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1984
Commune de résidence
Sassenage
Nom, Prénom(s)
PAYET-BURIN XAVIER , RICHARD , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1986
Commune de résidence
Engins
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2006
Siret
49184719000015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat, vente et gestion mobilière et immobilière.
Autres Activités
Achat, vente et gestion mobilière et immobilière.
Adresse
104 ALL DE LA CHENAIE
38340 , VOREPPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F13/006084
Date d'ajout
17/04/2013
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 15000 EUROS Nouveau capital : 20000.00 EUROS à compter du 01/01/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/006084
Date d'ajout
17/04/2013
Description
Modification relative aux associé de société civile : PAYET-BURIN Jean-Luc nom d'usage : PAYET-BURIN devient Associé FOURNEL Myriam nom d'usage : PAYET-BURIN Myriam devient Associé
Numéro d'observation
F13/006084
Date d'ajout
17/04/2013
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur PAYET-BURIN Aymeric Ancienne Adresse : 104 Allée de la Chênaie 38340 VOREPPE Nouvelle Adresse : 12 Rue de l'Ovalie 38360 SASSENAGE Monsieur PAYET-BURIN Xavier Ancienne Adresse : 104 Allée de la Chênaie 38340 VOREPPE Nouvelle Adresse : 134 Allée des Mésanges 38190 VILLARD-BONNOT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).