Entreprise : GILLES PARIS SARL - SIREN 491 841 227
Identité
Dénomination
GILLES PARIS SARL
SIREN (siège)
491 841 227
Date d'immatriculation au RNE
15/09/2006
Début d’activité
06/09/2006
Date de fin de la personne morale
14/09/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Promotion médiatique en France et à l'étranger conseils sur gestion de carrière audiovisuel
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
34 RUE DU DRAGON 75006 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLERGET LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/09/2006
Siret
49184122700029
Nom commercial
GILLES PARIS SARL
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Promotion médiatique en France et à l'étranger conseils sur gestion de carrière audiovisuel
Adresse
34 RUE DU DRAGON
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/09/2006
Siret
49184122700011
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Activité principale
Conseil en relations publiques et communication
Adresse
55 BD PEREIRE
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2006B1768325
Date d'ajout
18/04/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 18/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
01/03/2017
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 01/03/2017, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201700537, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 13/03/2016, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M. Alain Fauqueur , LIQUIDATEUR SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
13/03/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 13/03/2015, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Laurent Clerget, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 8 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10 , maintient ,SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve , 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10 , Mandataire judiciaire, sous le numéro P201302883
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
20/02/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19/02/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 03/02/2015, soit jusqu'au 03/04/2015
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
03/10/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 02/10/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 03/10/2014, soit jusqu'au 03/02/2015
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
04/04/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 03/04/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 03/04/2014, soit jusqu'au 03/10/2014
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
05/12/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 21/11/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 03/12/2013, soit jusqu'au 03/04/2014
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
03/10/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 03/10/2013 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201302883 date de cessation des paiements le 03/04/2012, et a désigné juge commissaire : M. Jacques françois Borrel, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 03/12/2013, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/09/2009
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 10-06-2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).