Entreprise : SARL AUX 5 EPICES - SIREN 491 836 391
Identité
Dénomination
SARL AUX 5 EPICES
SIREN (siège)
491 836 391
Date d'immatriculation au RNE
21/09/2006
Date de fin de la personne morale
20/09/2056
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2007
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
22 GALERIE MARCHANDE DE KERFONTAINE 56400 PLUNERET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GALERIE MARCHANDE DE KERFONTAINE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUGUIN JEAN-PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Baden
Nom, Prénom(s)
GUYODO CATHERINE , MARIE-AGNES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Plumergat
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/07/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/10/2006
Siret
49183639100020
Enseigne
AUX 5 EPICES
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
22 GALERIE MARCHANDE DE KERFONTAINE
56400 , PLUNERET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GALERIE MARCHANDE DE KERFONTAINE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/09/2006
Siret
49183639100012
Code APE
741J
Adresse
63 RUE DU GENERAL DE GAULLE
56400 , SAINTE ANNE D'AURAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE SANTEZ ANNA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4854
Date d'ajout
04/07/2017
Description
Radiation du RCS le 04/07/2017 avec effet au 04/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1689
Date d'ajout
17/03/2014
Description
Fonds principal situé 22 Galerie Marchande de Kerfontaine 56400 Pluneret : cessation complète d'activité à compter du 31/12/2013 avec suppression du fonds et mise en sommeil de la société. Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2013. Liquidateur : GUGUIN Jean-Philippe et GUYODO Catherine Marie-Agnès, anciens co-gérants. Le siège de la liquidation est fixé 22 Galerie Marchande de Kerfontaine 56400 Pluneret. Journal d'annonces légales : LE PAYSAN BRETON en date du 28/02/2014.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).