Entreprise : DISTILLERIE COOPERATIVE AGRICOLE DES VIGNERONS LISLOIS - SIREN 491 804 266
Identité
Dénomination
DISTILLERIE COOPERATIVE AGRICOLE DES VIGNERONS LISLOIS
SIREN (siège)
491 804 266
Date d'immatriculation au RNE
12/09/2006
Date de fin de la personne morale
11/09/2027
Date de clôture
31/07
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
LA NOYERE 81310 LISLE-SUR-TARN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYALS JEAN-MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Lisle-sur-Tarn
Nom, Prénom(s)
FAGET HENRI , AUGUSTIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1939
Commune de résidence
Lisle-sur-Tarn
Nom, Prénom(s)
SOUBIES LOUIS , GERMAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1932
Commune de résidence
Lisle-sur-Tarn
Nom, Prénom(s)
BOURG ODER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1926
Commune de résidence
Lisle-sur-Tarn
Nom, Prénom(s)
CAMALET YVES , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1935
Commune de résidence
Lisle-sur-Tarn
Nom, Prénom(s)
BOYER ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1935
Commune de résidence
Lisle-sur-Tarn
Nom, Prénom(s)
FLOUTARD JEAN-CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1927
Commune de résidence
Montans
Nom, Prénom(s)
CAPUS ROLAND , PIERRE , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Montans
Nom, Prénom(s)
GRAYSSAGUEL LUCIEN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1932
Commune de résidence
Lisle-sur-Tarn
Nom, Prénom(s)
PELEGRY JEAN-BERNARD-HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Lisle-sur-Tarn
Nom, Prénom(s)
DUPRE LAURE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Montans
Nom, Prénom(s)
SABATIER MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Lisle-sur-Tarn
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1929
Siret
49180426600014
Code APE
1101Z - Production de boissons alcooliques distillées
Activité principale
Production de boissons alcooliques distillées
Adresse
LA NOYERE
81310 , LISLE-SUR-TARN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1315
Date d'ajout
27/03/2020
Description
Cessation complète d'activité - Art. R123-125 à compter du 27/03/2020
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).