Entreprise : COMPTOIR DE L'OPTIQUE - SIREN 491 791 372
Identité
Dénomination
COMPTOIR DE L'OPTIQUE
SIREN (siège)
491 791 372
Date d'immatriculation au RNE
14/09/2006
Date de fin de la personne morale
13/09/2082
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
5 CHE DE LA GARENNE 76630 ENVERMEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MOULIN D'AUBERVILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CABOT JACKY , JEAN-ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
ENVERMEU
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/08/2007
Siret
49179137200031
Nature de l'établissement
Adresse
5 CHE DE LA GARENNE
76630 , ENVERMEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MOULIN D'AUBERVILLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/08/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/09/2006
Siret
49179137200015
Adresse
237 CHE DES ECLOPARTS
76119 , SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAUT DU MESNIL BLANC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2007
Siret
49179137200023
Enseigne
COMPTOIR DE L'OPTIQUE
Activité principale
Commerces de détail d'optique
Adresse
18 RUE THIERS
76200 , DIEPPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1447
Date d'ajout
22/03/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Dieppe le 22/03/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
309
Date d'ajout
07/02/2014
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/01/2014 Liquidateur : CABOT Jacky Jean-André (ancien gérant) Le siège de la liquidation est fixé à : 5 chemin de la Garenne Moulin d'Auberville 76630 Envermeu (siège social de la sté et domicile du liquidateur) Journal d'annonces légales : Les Affiches de Normandie du 22/01/2014 Fermeture de l'établissement principal situé 18 rue Thiers - Villa Caroline 76200 Dieppe à compter du 01/01/2014 Suppression du fonds
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Neufchatel-en-Bray ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dieppe. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dieppe décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
911
Date d'ajout
17/07/2008
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2008 Dépôt au Greffe sous le n°A 486
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).