Entreprise : ASURIL - SIREN 491 766 937
Identité
(Entreprise radiée le 16/01/2020)
Dénomination
ASURIL
SIREN (siège)
491 766 937
Date d'immatriculation au RNE
11/09/2006
Fermeture de l'établissement - 49176693700016
- Date d'effet de la fermeture : 02/04/2013
Fermeture de l'établissement - 49176693700024
- Date d'effet de la fermeture : 16/01/2020
Date de fin de la personne morale
10/09/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
836 RTE DE TRAMOYES 01700 MIRIBEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES ECHETS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTELLUCCI PATRICK , ALAIN , RAYMOND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Ambérieu-en-Bugey
Dénomination
SARL HENRI DEMAISON
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Vesoul
Dénomination
AUDITEURS ASSOCIES RHONE ALPES SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Belley
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/04/2013
Siret
49176693700024
Code APE
4711C - Supérettes
Activité principale
Supérettes
Adresse
836 RTE DE TRAMOYES
01700 , MIRIBEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES ECHETS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/04/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/07/2006
Siret
49176693700016
Enseigne
ECOMARCHE
Code APE
4711C - Supérettes
Activité principale
Supérettes
Adresse
AV DU CHATELARD
74200 , THONON-LES-BAINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE TULIUS III
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
855
Date d'ajout
16/01/2020
Description
Rôle n° 2019 010743Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 15/01/2020.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9159
Date d'ajout
17/07/2019
Description
Rôle n° 2019 004513Le 17/07/2019, le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de ASURIL (SAS) sous le numéro 41219239,et a désigné : Liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me DESPRAT - 22, rue du Cordier - BP 107 - 01003 BOURG EN BRESSE CEDEX
Numéro d'observation
5868
Date d'ajout
26/06/2013
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 02/04/2013 Liquidateur : SAS ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST Le siège de la liquidation est fixé au siège social Journal d'annonces légales : Le Courrier Economie du 20/06/2013
Numéro d'observation
6069
Date d'ajout
26/06/2013
Description
Dissolution à compter du 02/04/2013 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 02/04/2013, liquidateur : Patrick Alain Raymond MARTELLUCCI, siège de la liquidation : 836 Route de Tramoyes Les Echets 01700 Miribel, parution de la publicité légale : Le Courrier Economie en date du 20/06/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Décision de continuation malgré la perte de la moitié du capital social prise le 29/10/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).