Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS GLG - SIREN 491 753 216
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS GLG
SIREN (siège)
491 753 216
Date d'immatriculation au RNE
08/09/2006
Début d’activité
24/02/2018
Date de fin de la personne morale
07/09/2056
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues
Code APE
8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Capital social
6900 EUR
Adresse du siège
4 B RES DE L'HERMINE 56890 MEUCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLAS DAVID , ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Locmaria grand champ
Nom, Prénom(s)
GRALL THIERRY , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
PLESCOP
Nom, Prénom(s)
LOUVAIN WILLIAM , JACQUES , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
Plescop
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/02/2018
Siret
49175321600028
Code APE
8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues
Adresse
4 B RES DE L'HERMINE
56890 , MEUCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
254
Date d'ajout
15/01/2019
Description
Augmentation de capital à compter du 15/02/2018 Ancien : 4600 EUR Nouveau : 6900 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/02/2018 : Nouveau : LOUVAIN William, Jacques, Michel, Gérant, Associé indéfiniment responsable Modifié : GUILLAS David, Alain, Gérant, Associé indéfiniment responsable, 12 Kerhervé, 56390 LOCMARIA GRAND CHAMP Transfert de l'établissement principal à compter du 24/02/2018 : Ancienne adresse : 30 ROUTE DE PLESCOP 56890 MEUCON Nouvelle adresse : 4B Residence de l'Hermine 56890 Meucon Transfert du siège social à compter du 24/02/2018 : Ancienne adresse : 30 ROUTE DE PLESCOP 56890 MEUCON Nouvelle adresse : 4B Residence de l'Hermine 56890 Meucon Changement de dénomination à compter du 24/02/2018 : Ancienne : SCM GRALL GUILLAS Nouvelle : Société Civile de Moyens GLG
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).