Entreprise : CONCEPT CONVERGENCE - SIREN 491 720 546
Identité
(Entreprise radiée le 26/07/2021)
Dénomination
CONCEPT CONVERGENCE
SIREN (siège)
491 720 546
Date d'immatriculation au RNE
01/09/2006
Fermeture de l'établissement - 49172054600010
- Date d'effet de la fermeture : 26/07/2021
Fermeture de l'établissement - 49172054600028
- Date d'effet de la fermeture : 15/12/2009
Fermeture de l'établissement - 49172054600036
- Date d'effet de la fermeture : 26/07/2021
Date de fin de la personne morale
31/08/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
25 RUE LEONARD DE VINCI 77240 CESSON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVRIER-BEAUBLAZ JOCELYN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
KASMI PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GELE FRANCOIS , LUCIEN , ROGER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Saint-Fargeau-Ponthierry
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
49172054600028
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
1029 CHE DE SAINT HILAIRE A LARNAC
30560 , SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/07/2006
Siret
49172054600010
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et dans tous pays, l'ingénieurie, le bureau d'études, la conception et le process dans le domaine agroalimentaire et dans tout autre secteur industriel y compris le bâtiment, la pétro chimie et l'industrie automobile, l'organisation de manifestations à caractère commercial et sportif, l'acquisition et la gestion de titres de participation, de valeurs mobilières ou de place- ment. L'achat, la vente de machines à destination de l'industrie agroalimentaire et de toute autre industrie.
Adresse
25 RUE 25 Rue Léonard de Vinci
77240 , Cesson - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/07/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/2009
Siret
49172054600036
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire de recherche et développement, transformation de la farine.
Adresse
ZA MARCHAIS RENARD
77950 , MONTEREAU-SUR-LE-JARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17063
Date d'ajout
26/07/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 26/07/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 26/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17063
Date d'ajout
26/07/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
86699
Date d'ajout
26/03/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 26/03/2018 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2018J00087 désigne liquidateur SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 13 Avenue Thiers 77000 Melun
Numéro d'observation
85069
Date d'ajout
27/02/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun , prononce en date du 26/02/2018 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2018J00087 , date de cessation des paiements le 27/08/2016 désigne Administrateur SELARL J. Cabooter représentée par Me Jérôme Cabooter 4 Boulevard Faraday 77700 Serris Marne La Vallee avec pour mission : assistance , Mandataire judiciaire SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 13 Avenue Thiers 77000 Melun , , et ouvre une période d'observation expirant le 27/02/2018 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).