Entreprise : SCI MARVIC - SIREN 491 687 430
Identité
Dénomination
SCI MARVIC
SIREN (siège)
491 687 430
Date d'immatriculation au RNE
04/09/2006
Date de fin de la personne morale
03/09/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
400 EUR
Adresse du siège
55 AV GAMBETTA 26100 ROMANS-SUR-ISERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GINEYS VIVIANE , JEANNETTE
Nom d'usage
GINEYS-PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Romans-sur-Isère
Nom, Prénom(s)
BARNASSON JEAN-YVES , RENE , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Romans-sur-Isère
Nom, Prénom(s)
GILLES NICOLAS , ERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Étoile-sur-Rhône
Nom, Prénom(s)
DE GESTAS DE L'ESPEROUX AYMAR , OLIVIER , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Romans-sur-Isère
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/08/2006
Siret
49168743000018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
55 AV GAMBETTA
26100 , ROMANS-SUR-ISERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/003917
Date d'ajout
13/03/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/003917
Date d'ajout
13/03/2023
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/03/2022 - Siège de la liquidation : 55 Avenue Gambetta 26100 ROMANS-SUR-ISERE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Drôme Info Hebdo du 29/12/2022
Numéro d'observation
F13/004117
Date d'ajout
19/04/2013
Description
Modification relative aux dirigeants : BADOY Françoise Marcelle Marie nom d'usage : BARNASSON Françoise n'est plus gérant BADOY Françoise Marcelle Marie nom d'usage : BARNASSON Françoise n'est plus Associé GINEYS Viviane Jeannette nom d'usage : GINEYS-PAUL Viviane devient gérant GINEYS Viviane Jeannette nom d'usage : GINEYS-PAUL Viviane devient Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).