Entreprise : SCI LA VAISSIERE - SIREN 491 597 027
Identité
(Entreprise radiée le 22/09/2022)
Dénomination
SCI LA VAISSIERE
SIREN (siège)
491 597 027
Date d'immatriculation au RNE
24/08/2006
Date de fin de la personne morale
23/08/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
M BRUN - MME DE CAZAL DE BUISSON 12540 CORNUS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUN LUCIEN , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
LATTES
Nom, Prénom(s)
BRUN DOMINIQUE , MARIO , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
SETE
Nom, Prénom(s)
DE CASAL DE BUISSON FRIED , MARIANNE , THERESE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
LATTES
Nom, Prénom(s)
DECHAMPS VANESSA , FLORA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1982
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
DECHAMPS STEVE , CLAUDE , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/08/2006
Siret
49159702700011
Nom commercial
SCI LA VAISSIERE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, CONSTRUCTION, PROPRIETE DE TOUS BIENS IMMOBILIERS ET GESTION A USAGE D'HABITATIONS, PROFESSIONNEL, COMMERCIAL OU INDUSTRIEL
Adresse
M BRUN - MME DE CAZAL DE BUISSON
12540 , CORNUS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9693
Date d'ajout
22/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Rodez le 22/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6418
Date d'ajout
10/06/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).