Entreprise : LORIENT CAMARUCHE - SIREN 491 547 121
Identité
Dénomination
LORIENT CAMARUCHE
SIREN (siège)
491 547 121
Date d'immatriculation au RNE
19/07/2022
Début d’activité
17/06/2022
Date de fin de la personne morale
18/07/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Construction de logement, acquisition des terrains destinés à supporter ces constructions - acquisition d'immeubles - location.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
9 AV NEWTON 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANCHARD ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Boullay-les-Troux
Dénomination
VAL DE FRANCE D'IMMO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Montigny-le-Bretonneux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/06/2022
Siret
49154712100021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Construction de logement, acquisition des terrains destinés à supporter ces constructions - acquisition d'immeubles - location.
Autres Activités
Construction de logement, acquisition des terrains destinés à supporter ces constructions - acquisition d'immeubles - location.
Adresse
9 AV NEWTON
78180 , MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/06/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/07/2006
Siret
49154712100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LD CAMARUCHE
97133 , SAINT BARTHELEMY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3059
Date d'ajout
22/10/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/07/2012 :Nouveau : SAS VAL DE FRANCE D'IMMOMaintenu : Alain DOLLEANS Gérant Partant : DUCOURTIOUX Martine, Associé Partant : DUCOURTIOUX Dominique, AssociéPartant : DAMOISEAU Hervé, Associépublication dans le journal LE PELICAN le 18/10/2012
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).