Entreprise : CALETEC - SIREN 491 506 275
Identité
Dénomination
CALETEC
SIREN (siège)
491 506 275
Date d'immatriculation au RNE
23/08/2006
Début d’activité
08/12/2023
Date de fin de la personne morale
22/08/2105
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
conseil et assistance auprès des maîtres d'ouvrages ubliques ou privés, en matière d'opérations immobilières, conseil et assistance aurpès des maîtres d'ouvrages pour la définition de tranvaux neufs ou de rénovation
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
7600 EUR
Adresse du siège
LE DEVANT 71250 DONZY-LE-PERTUIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE DEVANT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASTIER LIONEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Donzy-le-Pertuis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/12/2023
Siret
49150627500024
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
conseil et assistance auprès des maîtres d'ouvrages ubliques ou privés, en matière d'opérations immobilières, conseil et assistance aurpès des maîtres d'ouvrages pour la définition de tranvaux neufs ou de rénovation
Adresse
LE DEVANT
71250 , DONZY-LE-PERTUIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE DEVANT
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/12/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2006
Siret
49150627500016
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
15 RUE D'ADHEMAR
78740 , EVECQUEMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/002997
Date d'ajout
06/05/2024
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 15 Rue d'Adhémar 78740 EVECQUEMONT (Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles) Nouveau siège social : Le Devant 71250 DONZY-LE-PERTUIS à compter du 08/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/002998
Date d'ajout
06/05/2024
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F24/002997
Date d'ajout
06/05/2024
Description
Transfert du principal établissement au Lieu-dit le Devant 71250 DONZY-LE-PERTUIS à compter du 08/12/2023
Numéro d'observation
F24/002997
Date d'ajout
06/05/2024
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur ASTIER Lionel Nouvelle Adresse : Lieu-dit le Devant 71250 DONZY-LE-PERTUIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).