Entreprise : COYOTE LOGISTICS - SIREN 491 480 224
Identité
Dénomination
COYOTE LOGISTICS
SIREN (siège)
491 480 224
Date d'immatriculation au RNE
17/08/2006
Date de fin de la personne morale
16/08/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/08/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4100000 EUR
Adresse du siège
1 AV DE TSUKUBA 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BATTEUR ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
HAVERKAMPF ANDREW
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Caen
Dénomination
FIDORG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Caen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/10/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/08/2006
Siret
49148022400030
Nom commercial
EGLOBE LOGISTICS GROUP
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La logistique, l'organisation de transports nationaux et internationaux par tous moyens. L'organisation de transport sécurisé. La manutention, le magasinage et l'entreposage de marchandises. Le conseil en logistique et organisation. Le commissionnement en douane. L'activité de transitaire en douane. La conception, l'édition et la diffusion de systèmes d'informations notamment dans les domaines de la logistique. La formation dans le domaine logistique. Toute activité de communication. Le négoce de tout produit et la réalisation de toute prestation de services relativement aux activités ci-dessus spécifiées.
Adresse
1 AV 1 avenue de Tsukuba
14200 , Hérouville-Saint-Clair - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/09/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/08/2006
Siret
49148022400014
Code APE
634C
Adresse
8 RUE DES COMPAGNONS
14000 , CAEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/09/2006
Siret
49148022400022
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Activité principale
Affrètement et organisation des transports
Adresse
333 CRS DU TROISIEME MILLENAIRE
69800 , SAINT-PRIEST - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE POLE PARC TECHNOLOGI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9016
Date d'ajout
21/11/2014
Description
Radiation du RCS le 21/11/2014 avec effet au 13/11/2014 Clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, Jugement du Tribunal de Commerce de Caen du 13/11/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7670
Date d'ajout
21/10/2010
Description
LIQUIDATION JUDICIAIRE, Liquidateur : Maître LIZE - 11, place de la Résistance - 14017 CAEN CEDEX 2, date de cessation des paiements : 15/09/2010, poursuite d'activité :15 jours, Jugement du Tribunal de Commerce de Caen du 20/10/2010
Numéro d'observation
7798
Date d'ajout
19/11/2009
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/10/2009 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/10/2009 : Partant : SAS GROUPE FIDORG, Commissaire aux comptes titulaire Partant : ABRAHAM Vincent, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : COGREL Aurore, Directeur général Nouveau : FIDORG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : BATTEUR Eric, Commissaire aux comptes suppléant Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/10/2009 : Partant : SAS GROUPE FIDORG, Commissaire aux comptes titulaire Partant : ABRAHAM Vincent, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : COGREL Aurore, Directeur général Nouveau : SACA FIDORG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : BATTEUR Eric, Commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).