Entreprise : SCI COFERM'FAB - SIREN 491 472 015
Identité
Dénomination
SCI COFERM'FAB
SIREN (siège)
491 472 015
Date d'immatriculation au RNE
05/09/2006
Début d’activité
01/01/2006
Date de fin de la personne morale
04/09/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition de tous biens immobiliers a usage d'habitation, industriel, commercial, rural, professionnel, locatif ou autre.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2500 EUR
Adresse du siège
31 RUE DE NANTES 85530 LA BRUFFIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUDUREAU GUILLAUME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1987
Commune de résidence
La Bruffière
Nom, Prénom(s)
AUDUREAU ANNE-SOPHIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
GIRARD DOMINIQUE
Nom d'usage
AUDUREAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
La Bruffière
Nom, Prénom(s)
AUDUREAU JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
La Bruffière
Nom, Prénom(s)
AUDUREAU MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1987
Commune de résidence
La Bruffière
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
49147201500016
Nom commercial
COFERM'FAB
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition de tous biens immobiliers a usage d'habitation, industriel, commercial, rural, professionnel, locatif ou autre.
Autres Activités
acquisition de tous biens immobiliers a usage d'habitation, industriel, commercial, rural, professionnel, locatif ou autre.
Adresse
31 RUE DE NANTES
85530 , LA BRUFFIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
29/08/2017
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON en date du 29/08/2017, remplace , mandataire judiciaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6475
Date d'ajout
20/02/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon en date du 15/02/2012 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan Me Pelletier Marcel 4 Rue Manuel Résidence Le Bélem 85000 La Roche-sur-Yon , nom du juge commissaire : M. Morineau Patrick
Numéro d'observation
4278
Date d'ajout
24/10/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de La roche sur yon en date du 19/10/2011 prolongeant la période d'observation jusqu'au 15/02/2012
Numéro d'observation
2183
Date d'ajout
24/06/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON , prononce en date du 01/06/2011 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2011J00236 , date de cessation des paiements le 26/05/2011 désigne Juge Commissaire Mme Véronique Gloria 2bis RUE Haxo 85000 LA ROCHE SUR YON , Juge Commissaire suppléant M. Pierre Marcel Morillon 73 RUE Castelnau 85000 LA ROCHE SUR YON , Mandataire judiciaire Me Marcel Pelletier Résidence Le Bélem 85000 LA ROCHE SUR YON , , et ouvre une période d'observation expirant le 19/10/2011 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).