Entreprise : SCI 2 M - SIREN 491 435 491
Identité
Dénomination
SCI 2 M
SIREN (siège)
491 435 491
Date d'immatriculation au RNE
10/08/2006
Début d’activité
08/08/2006
Date de fin de la personne morale
09/08/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, administration et exploitation par bail location d'immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, construction, échange, apport.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
2 LES CHAMPS BLANCS 89110 LE VAL D'OCRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIRE CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Le Val d'Ocre
Nom, Prénom(s)
ROY VALERIE , CELINE
Nom d'usage
PIRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Le Val d'Ocre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/08/2006
Siret
49143549100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration et exploitation par bail location d'immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, construction, échange, apport.
Autres Activités
Propriété, administration et exploitation par bail location d'immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, construction, échange, apport.
Adresse
2 LES CHAMPS BLANCS
89110 , LE VAL D'OCRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Aubin-Château-Neuf
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/08/2006
Description
Historique des observations depuis le 10/08/2006 : ** Publicité de constitution : terres de bourgogne du 11.08.2006.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).