Entreprise : S.C.I FARGES - SIREN 491 374 302
Identité
Dénomination
S.C.I FARGES
SIREN (siège)
491 374 302
Date d'immatriculation au RNE
04/08/2006
Début d’activité
26/07/2006
Date de fin de la personne morale
03/08/2105
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition, propriété, mise en valeur et location de tous biens immobiliers, la conclusion, en ce qui concerné les locaux, de toute convention de bail ou de location.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
85 RUE DE LA GARE 45000 ORLEANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FARGES BENEDICTE , MOISETTE , YOLANDE
Nom d'usage
PASTRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Orléans
Nom, Prénom(s)
PASTRE DAVID , THIERRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Orléans
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/07/2006
Siret
49137430200025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, mise en valeur et location de tous biens immobiliers, la conclusion, en ce qui concerné les locaux, de toute convention de bail ou de location.
Autres Activités
Acquisition, propriété, mise en valeur et location de tous biens immobiliers, la conclusion, en ce qui concerné les locaux, de toute convention de bail ou de location.
Adresse
85 RUE DE LA GARE
45000 , ORLEANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/09/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/07/2006
Siret
49137430200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
46 RUE DU LARRY
45160 , OLIVET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8373
Date d'ajout
28/12/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/11/2007 : Partant : SARL L'ADDITION REPRESENTEE PAR PASTRE David Thierry, ASSOCIE Nouveau : PASTRE David Thierry, ASSOCIE SOCIETE CIVILE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).