Entreprise : SCI THAO - SIREN 491 309 852
Identité
(Entreprise radiée le 28/07/2020)
Dénomination
SCI THAO
SIREN (siège)
491 309 852
Date d'immatriculation au RNE
08/08/2006
Fermeture de l'établissement - 49130985200011
- Date d'effet de la fermeture : 31/05/2020
Date de fin de la personne morale
07/08/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
57 RUE DU GENERAL DE GAULLE 89320 CERISIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GODINES LOBATON MARCO , ANTONIO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Villechétive
Nom, Prénom(s)
GODINES SAMANTHA , CLAUDETTE , ROSA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1995
Commune de résidence
Cerisiers
Nom, Prénom(s)
CHAPUIS EMILIE , SUZANNE , THERESE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Cerisiers
Nom, Prénom(s)
GODINES LOBATON AURELIEN , REGIS , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1999
Commune de résidence
Cerisiers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2006
Siret
49130985200011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Adresse
57 RUE 57 Rue du Général de Gaulle
89320 , Cerisiers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1938
Date d'ajout
28/07/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/05/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/03/2020
Description
Dissolution à compter du 28/11/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/11/2019, liquidateur : GODINES LOBATON Marco Antonio, siège de la liquidation : 11 Rue des Coins 89320 Villechétive, parution de la publicité légale : L'Indépendant de l'Yonne en date du 13/12/2019
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/08/2006
Description
Historique des observations depuis le 08/08/2006 : ** Publicité de constitution : la liberté de l'yonne du 27.07.2006.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).