Entreprise : SCI DU 22 RUE DE LA VOYETTE 1 - SIREN 491 308 284
Identité
(Entreprise radiée le 26/07/2018)
Dénomination
SCI DU 22 RUE DE LA VOYETTE 1
SIREN (siège)
491 308 284
Date d'immatriculation au RNE
28/07/2006
Date de fin de la personne morale
27/07/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
450000 EUR
Adresse du siège
245 AV DU PARC MONCEAU 59800 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERNANDEZ JEAN , PHILIP
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1999
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
CARONI CHRISTOPHER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1997
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
CARONI SAMUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1996
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
CARONI SARA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1994
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
CARONI JOY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1989
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
CARONI GINA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1991
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
CARONI PAILINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1993
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
BIZALION DIDIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
CARONI JEROME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
BARIL DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
HERNANDEZ VICTORIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
BARIL VIRGINIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
CARONI STEPHANIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1988
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/06/2006
Siret
49130828400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion ou location d'un bâtiment à usage industriel sis à FRETIN 22 Rue de la Voyette et de tous immeubles contigüs.
Adresse
245 AV 245 avenue du Parc Monceau
59000 , Lille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
26/07/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 15-04-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/07/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : Terres et Territoires DU : 26-01-2018, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/07/2006
Description
Historique : Publication légale : le Syndicat Agri cole du 07 Juillet 2006.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).