Entreprise : S.C.I. DELMAS - SIREN 491 300 471
Identité
(Entreprise radiée le 28/09/2020)
Dénomination
S.C.I. DELMAS
SIREN (siège)
491 300 471
Date d'immatriculation au RNE
02/08/2006
Fermeture de l'établissement - 49130047100019
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Date de fin de la personne morale
01/08/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DOYEN RENE GOSSE 34800 CLERMONT L'HERAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELMAS MARION , MICHELLE , MARIE-HELENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Clermont-l'Hérault
Nom, Prénom(s)
FERRAND JEANNE , MARIE , MARGUERITE
Nom d'usage
DELMAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Clermont-l'Hérault
Nom, Prénom(s)
DELMAS SANDRINE , LUCIENNE , ANDREE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Clermont-l'Hérault
Nom, Prénom(s)
FERRAND JEAN , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1936
Commune de résidence
Clermont-l'Hérault
Nom, Prénom(s)
FERRAND MICHELLE , PIERRETTE , MARIE , THERESE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Clermont-l'Hérault
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2006
Siret
49130047100019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition, administration, gestion et location E tous biens immobiliers
Adresse
15 RUE 15 Rue Doyen René Gosse
34800 , Clermont-l'Hérault - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22995
Date d'ajout
28/09/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/09/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : DELMAS SANDRINE LUCIENNE ANDREE, siège de la liquidation : 15 Rue DOYEN RENE GOSSE 34800 Clermont-l'Hérault, parution de la publicité légale : L'Agglo-rieuse en date du 16/09/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NO SIRET : 491 300 471 00019 CODE APE : 702C LOCATION D'AUTRES BIENS IMMOBILIERS CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).