Entreprise : BG2L - SIREN 491 293 452
Identité
Dénomination
BG2L
SIREN (siège)
491 293 452
Date d'immatriculation au RNE
23/09/2009
Date de fin de la personne morale
22/09/2066
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
579473 EUR
Adresse du siège
LD LE PAQUIER DES HATES 71740 SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORTOLIN ALAIN , ANDRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Saint-Ismier
Nom, Prénom(s)
ROIRON DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
GUIGNARD STEPHANE , CHARLES , LOUIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
SARL EXPERTS CONSULTANTS ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Meylan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/12/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/2009
Siret
49129345200026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toute prise de participation directe ou indirecte dans toute société civile, commerciale ou dans tout groupement de toute nature par souscription au capital ou acquisition de titres. Administration de toute société, toute prestation de gestion administrative.
Adresse
LD Lieu-dit Le Paquier des Hâtes
71740 , Saint-Maurice-lès-Châteauneuf - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/07/2006
Siret
49129345200018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RUE BARJON
38430 , MOIRANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 30
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/002209
Date d'ajout
29/04/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 26/04/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/000196
Date d'ajout
09/01/2018
Description
Ordonnance du président en date du 09/01/2018 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BOUILLET Patrice en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/000646
Date d'ajout
16/02/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 13/02/2015 soumettant la procédure aux règles de la Liquidation Judiciaire.
Numéro d'observation
F14/003704
Date d'ajout
15/12/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 12/12/2014 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate simplifiée sur résolution de plan. Juge commissaire : Monsieur GAILLARD Tony. . Liquidateur-judiciaire : SCP DESLORIEUX Jean-Jacques 44 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 71640 GIVRY. Date de cessation des paiements : 12/04/2014
Numéro d'observation
F14/000400
Date d'ajout
30/01/2014
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 2174432 EUROS Nouveau capital : 579473 EUROS à compter du 26/12/2013
Numéro d'observation
F13/002543
Date d'ajout
12/08/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 12/04/2013 prononçant l'inaliénabilité des biens mobiliers et immobiliers pendant toute la durée du plan
Numéro d'observation
F13/001225
Date d'ajout
15/04/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 12/04/2013 arrêtant le jugement d'arrêt de plan avec continuation. Commissaire à l'exécution du plan : SCP DESLORIEUX Jean-Jacques 44 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 71640 GIVRY
Numéro d'observation
F12/003117
Date d'ajout
12/10/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 12/10/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de six mois.
Numéro d'observation
F12/001291
Date d'ajout
13/04/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 13/04/2012 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur LEFEBVRE, Mandataire judiciaire : SCP DESLORIEUX Jean-Jacques 44 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 71640 GIVRY. Date de cessation des paiements : 13/04/2012
Numéro d'observation
F12/001237
Date d'ajout
10/04/2012
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées. (AGE du 21/11/2011)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).