Entreprise : LES CUBES DE VERTES RIVES - SIREN 491 136 073
Identité
(Entreprise radiée le 03/03/2020)
Dénomination
LES CUBES DE VERTES RIVES
SIREN (siège)
491 136 073
Date d'immatriculation au RNE
21/07/2006
Date de fin de la personne morale
20/07/2105
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
350 EUR
Adresse du siège
6 RUE DES ECOLES 89400 EPINEAU-LES-VOVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTHON OLIVIER , JOSEPH , MARIE , RENAUD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Neuilly
Nom, Prénom(s)
BERTHON THIERRY , ANTOINE , MARIE , RENAUD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Auxerre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/07/2006
Siret
49113607300013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, la gestion, l'administration de tous biens et droits mobilers et immobiliers et notamment d'un immeuble sis à Appoigny, lieudit "Fertive" en bordure de la RN6.
Adresse
6 RUE 6 Rue des Ecoles
89400 , Epineau-les-Voves - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/03/2020
Description
Dissolution à compter du 13/11/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 13/11/2019, liquidateur : BERTHON Thierry Antoine Marie Renaud, siège de la liquidation : 6 Rue des Ecoles 89400 Épineau-les-Voves, parution de la publicité légale : Terres de Bourgogne en date du 20/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
570
Date d'ajout
03/03/2020
Description
Radiation du RCS de Sens le 03/03/2020 avec effet au 29/11/2019
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/07/2006
Description
Historique des observations depuis le 21/07/2006 : ** Publicité de constitution : la liberté de l'yonne du 13.07.2006.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).