Entreprise : SCI AUDIMMO - SIREN 491 120 960
Identité
(Entreprise radiée le 14/09/2022)
Dénomination
SCI AUDIMMO
SIREN (siège)
491 120 960
Date d'immatriculation au RNE
20/07/2006
Fermeture de l'établissement - 49112096000019
- Date d'effet de la fermeture : 14/09/2022
Date de fin de la personne morale
19/07/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1200 EUR
Adresse du siège
36 RUE AMADEO 63000 CLERMONT-FERRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAZELLIER JEAN-LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
CLERMONT FERRAND
Nom, Prénom(s)
DONDAINAS FRANCK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
CLERMONT FERRAND
Dénomination
SCI CMJ
Qualité
Autre
Commune de résidence
CLERMONT FERRAND
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/07/2006
Siret
49112096000019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration, location de tous immeubles et accessoires et toutes opérations civiles s'y rapportant
Adresse
36 RUE 36 rue Amadeo
63000 , Clermont-Ferrand - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16652
Date d'ajout
14/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Clermont-Ferrand le 14/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5308
Date d'ajout
06/07/2011
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 19/05/2011 Liquidateur : MAZELLIER Jean-Louis Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du liquidateur Journal d'annonces légales :les petites affiches du 09/07/2011
Numéro d'observation
138
Date d'ajout
08/01/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2008 : Partant : HERNANDEZ Michael, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).