Entreprise : PRIVE - SIREN 491 076 477
Identité
Dénomination
PRIVE
SIREN (siège)
491 076 477
Date d'immatriculation au RNE
19/07/2006
Date de fin de la personne morale
18/07/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
20 T RUE SCHNAPPER 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FORNAGE PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Dole
Nom, Prénom(s)
BENZAZON ARIELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
REVISION & FINANCE - COGEFOR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Dole
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/09/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/07/2006
Siret
49107647700018
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
20 T RUE SCHNAPPER
78100 , SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/2006
Siret
49107647700026
Nom commercial
VENETA CUCINE
Enseigne
VENETA CUCINE
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente de cuisines et salles de bains
Adresse
43 AV 43 avenue de Friedland
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/09/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/05/2011
Siret
49107647700034
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente d'ameublement intérieur
Adresse
36 RUE DE TURBIGO
75003 , PARIS 3 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16002
Date d'ajout
14/09/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 13/09/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2006B1574812
Date d'ajout
13/09/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 13/09/2017
Numéro d'observation
73356
Date d'ajout
25/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 22/10/2015 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 21/11/2015 .
Numéro d'observation
62982
Date d'ajout
06/11/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 05/11/2015 arrête le plan de cession au profit de : SA DIFENDIS
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
05/11/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 05/11/2015 arrête le plan de cession au profit de : Sa difendis, . Sous le n° P201402797.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
22/10/2015
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 22/10/2015 AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 21/11/2015
Numéro d'observation
60267
Date d'ajout
30/09/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 16/09/2015 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur SCP CANET MORAND en la personne de Me Patrick Canet 53 bis quai des Grands Augustins 75006 PARIS , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 21-10-2015 , maintient administrateur, Me Michel Chavaux
Numéro d'observation
59204
Date d'ajout
18/09/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 16/09/2015 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur SCP CANET MORAND en la personne de Me Patrick Canet 53 bis quai des Grands Augustins 75006 PARIS , met fin à la mission de l'administrateur Me Michel Chavaux , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 16/10/2015
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
16/09/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 16-09-2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201402797 désigne liquidateur SCP Canet-Morand en la personne de Me Patrick Canet 53 bis quai des Grands Augustins 75006 Paris, maintient la mission de l'administrateur : Me Michel Chavaux, le temps de la poursuite d'activité et le lancement d'un nouvel appel d'offres, maintient M. Bertrand Limon Duparcmeur, juge commissaire, autorise le maintien de l'activité jusqu'au 21-10-2015
Numéro d'observation
53489
Date d'ajout
02/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28/05/2015 prolongeant la période d'observation jusqu'au 01/10/2015 à compter du 01/06/2015
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/05/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27/05/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 01/06/2015, soit jusqu'au 01/10/2015
Numéro d'observation
52255
Date d'ajout
04/05/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 25/03/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 01/04/2015
Numéro d'observation
52127
Date d'ajout
29/04/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS , prononce en date du 01/10/2014 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 16/10/2013 désigne Administrateur Me Michel CHAVAUX, 90 bld Flandrin - 75116 PARIS avec pour mission : assister , Mandataire judiciaire SCP CANET-MORAND en la personne de Me Patrick CANET, 53 bis quai des Grands Augustins - 75006 PARIS , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
26/03/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 25/03/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 01/04/2015, soit jusqu'au 01/06/2015
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/10/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 01/10/2014 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201402797 date de cessation des paiements le 16/10/2013, et a désigné juge commissaire : M. Bertrand Limon Duparcmeur, administrateur : Me Michel Chavaux 90 boulevard Flandrin 75116 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP Canet-Morand en la personne de Me Patrick Canet 53 bis quai des Grands Augustins 75006 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 01/04/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).