Entreprise : VALMERE CAPITAL - SIREN 491 075 578
Identité
(Entreprise radiée le 22/01/2021)
Dénomination
VALMERE CAPITAL
SIREN (siège)
491 075 578
Date d'immatriculation au RNE
18/07/2006
Date de fin de la personne morale
17/07/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/03/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4270 EUR
Adresse du siège
31 AV THEOPHILE GAUTIER 75016 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Boisgibault LOUIS , HENRI , MICHEL , ARMAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/05/2006
Siret
49107557800014
Nom commercial
VALMERE
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil et prises de participations energies renouvelables et developpement durable
Adresse
31 AV 31 avenue Théophile Gautier
75016 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2006B1423725
Date d'ajout
22/01/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 14-12-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2006B1423719
Date d'ajout
11/01/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 01-10-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Affiches Parisiennes DU : 18-12-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
04/11/2014
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 15-10-2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).