Entreprise : NOVACYT - SIREN 491 062 527
Identité
Dénomination
NOVACYT
SIREN (siège)
491 062 527
Date d'immatriculation au RNE
22/12/2006
Début d’activité
03/07/2006
Date de fin de la personne morale
21/12/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
La conception, le développement et la commercialisation d'instruments et réactifs scientifiques notamment d'instruments de diagnostic dans tous les domaines, et notamment dans le domaine du diagnostic cytologique incluant en particulier le diagnostic du cancer de l'utérus Hpiv par tous moyens technologiques nés ou à naître.
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Capital social
4708416.54 EUR
Adresse du siège
13 AV MORANE SAULNIER 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WAKEFIELD JAMES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
WINCHESTER HAMPSHIRE SO21
Nom, Prénom(s)
CRINELLI JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
EVANS JULIET
Nom d'usage
THOMPSON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
OXON
Nom, Prénom(s)
REES LYN , DAFYDD
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
. PONTARDDULAIS, SA4 8NP, WALES
Nom, Prénom(s)
GIBSON STEVEN , MICHAEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
. SWALLOWFIELD, RG7 1 RT
Nom, Prénom(s)
BROWN JOHN , ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
EH82 EDIMBURGH
Nom, Prénom(s)
MASON JOANNE , NICOLA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
. CAMBRIDGESHIRE. CB10 1SS
Dénomination
ALBERIS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cergy
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/07/2006
Siret
49106252700024
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La conception, le développement et la commercialisation d'instruments et réactifs scientifiques notamment d'instruments de diagnostic dans tous les domaines, et notamment dans le domaine du diagnostic cytologique incluant en particulier le diagnostic du cancer de l'utérus Hpiv par tous moyens technologiques nés ou à naître.
Adresse
13 AV MORANE SAULNIER
78140 , VELIZY-VILLACOUBLAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/07/2006
Siret
49106252700016
Code APE
731Z
Adresse
161 B AV JEAN JAURES
92140 , CLAMART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/05/2009
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 12/05/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/12/2006
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège LE 01.01.2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).