Entreprise : @COM.AUDIT SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES - SIREN 491 049 466
Identité
Dénomination
@COM.AUDIT SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
SIREN (siège)
491 049 466
Date d'immatriculation au RNE
01/12/2006
Début d’activité
16/05/2012
Date de fin de la personne morale
13/06/2107
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2023
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée, Libérale règlementée, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
exercice des missions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, en application de la législation en vigueur ou prévue par les normes ou les usages professionnels et généralement, toutes opérations civiles, mobilières, financières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet visé ci-dessus, de nature à favoriser sa réalisation ou son développement
Capital social
445100 EUR
Adresse du siège
61 RUE JEAN BRIAUD 33700 MERIGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUDUBERT JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Puybrun
Nom, Prénom(s)
PECHMAGRE-CAMINADE ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Saint-Céré
Nom, Prénom(s)
COUTAND JEROME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
BOULAIRE MATHIEU , THOMAS , JEAN , ADRIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Mérignac
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
16/05/2012
Siret
49104946600064
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Libérale règlementée, Commerciale
Activité principale
Commissariat aux comptes.
Autres Activités
Commissariat aux comptes.
Adresse
1 RPT DE FLOTIS
31240 , SAINT-JEAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/09/2006
Siret
49104946600056
Code APE
6920Z - Activités comptables
Activité principale
Activités comptables
Adresse
61 RUE JEAN BRIAUD
33700 , MERIGNAC - FRANCE
Cet établissement a été fermé le 01/10/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2006
Siret
49104946600015
Adresse
45 AV DE LA REPUBLIQUE
33200 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
49104946600031
Activité principale
Activités comptables
Adresse
4 AV GRAHAM BELL
33700 , MERIGNAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DE PELUS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/09/2006
Siret
49104946600023
Activité principale
Activités comptables
Adresse
2 PL DES DROITS DE L HOMME
47200 , MARMANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/04/2008
Siret
49104946600049
Activité principale
Activités comptables
Adresse
7 BD DANTON
47300 , VILLENEUVE-SUR-LOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
94712
Date d'ajout
09/05/2014
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination CABINET ALAIN PICARD Forme juridique SAS Siège social 64 Bd George V 33000 BORDEAUX Rcs à compter du 12/04/2014 avec effet retroactif au 01/07/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
85312
Date d'ajout
12/02/2014
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination GT AUDIT Forme juridique SARL Siège social 1 Rond point de flotis 31240 ST JEAN Rcs 534061676 TOULOUSE à compter du 13/01/2014 avec effet fiscal retroactif au 01/07/2013
Numéro d'observation
19539
Date d'ajout
27/06/2012
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination @COM AUDIT ALIOS MP àcompter du 16-05-2012 avec effet au 01-07-2011 Forme juridique SARL Siège social 1 Rond Point de FLotis 31240 Saint Jean Rcs Toulouse B 532 239 662
Numéro d'observation
5315
Date d'ajout
23/01/2012
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination ALOS CONSEIL Forme juridique SARL Siège social 8 rue Apollo Parc cadéra Sud 33 700 MERIGNAC Rcs 423 249 960 avec effet rétoractif au 01-07-2011
Numéro d'observation
23139
Date d'ajout
15/09/2009
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).