Entreprise : GMS GROUP - SIREN 491 037 479
Identité
Dénomination
GMS GROUP
SIREN (siège)
491 037 479
Date d'immatriculation au RNE
18/09/2006
Début d’activité
19/07/2006
Date de fin de la personne morale
17/09/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Recherche et développement sur des technologies de l'innovation et de services innovant Lies à la grande distribution, la logistique et la vente à distance.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
355770 EUR
Adresse du siège
83 BD DE L'EUROPE 13127 VITROLLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CRISTAL L'ANJOLY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FREY THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
MARQUES LUDOVIC , JEAN-FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Saint-Hilaire-de-Beauvoir
Nom, Prénom(s)
MAZZONI ALAIN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Bouc bel air
Dénomination
A ET T AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/07/2006
Siret
49103747900020
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Recherche et développement sur des technologies de l'innovation et de services innovant Lies à la grande distribution, la logistique et la vente à distance.
Adresse
83 BD DE L'EUROPE
13127 , VITROLLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CRISTAL L'ANJOLY
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/07/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2006
Siret
49103747900012
Code APE
731Z
Adresse
3 RUE DUGOMMIER
83000 , TOULON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8267
Date d'ajout
06/12/2019
Description
Radiation du RCS le 06/12/2019 avec effet au 05/12/2019 CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LA LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE GMS GROUP (SACA).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8266
Date d'ajout
06/12/2019
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 05/12/2019, LE TRIBUNAL DE SALON DE PROVENCE A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE GMS GROUP (SACA) (PROCEDURE OUVERTE LE 14/03/2019 ) Date d'effet : 05/12/2019
Numéro d'observation
2059
Date d'ajout
15/03/2019
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée EN DATE DU 14/03/2019, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE CONTRE GMS GROUP (SACA) SOUS LE NUMERO 4159279, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE DUFAUX YVELINE, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT JUAN ARNAUD, Liquidateur : SCP BR ASSOCIES représentée par ME RAFONI DOMINIQUE OU ME BES LAURA - 7, rue JOSEPH D'ARBAUD - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 ET A FIXE AU 14/06/2018 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 14/03/2019
Numéro d'observation
4040
Date d'ajout
19/06/2017
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 25/03/2017
Numéro d'observation
1354
Date d'ajout
08/03/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/10/2009
Numéro d'observation
3272
Date d'ajout
26/06/2008
Description
Changement de dénomination à compter du 13/06/2008 Ancienne : G.M.S DRIVE Nouvelle : GMS GROUP
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).