Entreprise : ECUMS - SIREN 491 024 725
Identité
Dénomination
ECUMS
SIREN (siège)
491 024 725
Date d'immatriculation au RNE
18/07/2006
Dissolution
Date de fin de la personne morale
17/07/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
140000 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE LA RIVIERE 63670 LE CENDRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARRO MARIE-GABRIELLE
Nom d'usage
SOULEROT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
PLAISIR
Nom, Prénom(s)
SOULEROT LUCIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
PLAISIR
Nom, Prénom(s)
MARRO JEAN-PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
LE CENDRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/04/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/06/2006
Siret
49102472500013
Nom commercial
SCI ECUMS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition gestion et exploitation location ou autrement de tous les immeubles ou droits immobiliers
Adresse
8 RUE 8 rue de la Rivière
63670 , Le Cendre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/05/2022
Description
Dissolution à compter du 16/04/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/04/2022, liquidateur : MARRO Jean-Paul, siège de la liquidation : 8 Rue DE LA RIVIERE 63670 Le Cendre, parution de la publicité légale : Le Semeur Hebdo paru le 29/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9825
Date d'ajout
06/05/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 16/04/2022 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).