Entreprise : SUD EST IMMOBILIER - SIREN 490 994 969
Identité
Dénomination
SUD EST IMMOBILIER
SIREN (siège)
490 994 969
Date d'immatriculation au RNE
11/07/2006
Début d’activité
18/05/2006
Date de fin de la personne morale
10/07/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/06/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Promotion immobilière, marchand de biens, bureaux d'études ,expertises, agences immobilières, gestion et administration d'immeubles, syndic de copropriété, constructions, terrassement, entretien et réparation de bâtiments.
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
89 GRANDE RUE 38700 LA TRONCHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MANIN NATHALIE , SYLVIE
Nom d'usage
DUMAS - LATTAQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Meylan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/05/2006
Siret
49099496900064
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Promotion immobilière, marchand de biens, bureaux d'études ,expertises, agences immobilières, gestion et administration d'immeubles, syndic de copropriété, constructions, terrassement, entretien et réparation de bâtiments.
Adresse
89 GRANDE RUE
38700 , LA TRONCHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
22/02/2016
Siret
49099496900056
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Promotion immobilière de logements
Adresse
162 AV JEAN JAURES
38320 , EYBENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/05/2006
Siret
49099496900015
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
LE GRAND CHAMP
38320 , BRIE-ET-ANGONNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2009
Siret
49099496900023
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
15 PL DU 11 NOVEMBRE 1918
38320 , EYBENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2012
Siret
49099496900031
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
26 RUE DE STALINGRAD
38100 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2014
Siret
49099496900049
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
177 GRANDE RUE
38340 , VOREPPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/003004
Date d'ajout
06/02/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 06/02/2024 prononçant le retour en liquidation judiciaire normale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/018545
Date d'ajout
26/07/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 26/07/2023 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate simplifiée - Liquidateur judiciaire : Maître SERRANO Philippe 61 boulevard des Alpes 38240 Meylan - Date de cessation des paiements : 30/06/2023
Numéro d'observation
F17/002249
Date d'ajout
07/02/2017
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis 26 Rue de Stalingrad 38100 GRENOBLE à compter du 09/01/2017.
Numéro d'observation
F17/002250
Date d'ajout
07/02/2017
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis 177 Grande Rue 38340 VOREPPE à compter du 09/01/2017.
Numéro d'observation
F16/013553
Date d'ajout
16/09/2016
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 15 Place du 11 Novembre 1918 38320 EYBENS au 162 Avenue Jean Jaurès 38320 EYBENS à compter du 22/02/2016
Numéro d'observation
F10/008705
Date d'ajout
01/07/2010
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du Grand Champ 38320 BRIE-ET-ANGONNES au 15 Place du 11 Novembre 1918 38320 EYBENS à compter du 31/12/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).