Entreprise : SCI PORTE DE LA DOLLER - SIREN 490 987 153
Identité
Dénomination
SCI PORTE DE LA DOLLER
SIREN (siège)
490 987 153
Date d'immatriculation au RNE
06/12/2010
Début d’activité
26/06/2006
Date de fin de la personne morale
05/12/2105
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
23 RUE DU NORD 68150 HUNAWIHR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ECKERT RAISSA , FRANCOISE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Hunawihr
Nom, Prénom(s)
LEBRAN PHILIPPE , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Hunawihr
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
26/06/2006
Siret
49098715300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Autres Activités
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
34 RUE DE FROENINGEN
68200 , MULHOUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MULHOUSE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/06/2006
Siret
49098715300023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
23 RUE DU NORD
68150 , HUNAWIHR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
99999
Date d'ajout
22/12/2010
Description
Radiation d'office
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4990
Date d'ajout
06/12/2010
Description
* Changement de gérant : - Nouveau : Mle ECKERT Raissa associée devient gérante + changement d'adresse : ancienne : 9, rue de Reims à COLMAR -68000- nouvelle : 23, rue du Nord à HUNAWIHR -68150- - Partant : Mr BADER Daniel gérant associé * Mention de l'associé : Mr LEBRAN Philippe, Bernard à compter du 24/07/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).