Entreprise : S. C. I. LES PRINCES DE LA TOURELLE - SIREN 490 982 881
Identité
(Entreprise radiée le 23/01/2024)
Dénomination
S. C. I. LES PRINCES DE LA TOURELLE
SIREN (siège)
490 982 881
Date d'immatriculation au RNE
05/07/2006
Début d’activité
13/06/2006
Date de cessation totale d'activité
23/01/2024
Dissolution
- Date de dissolution : 23/01/2024
- Date de cessation totale d'activité : 23/01/2024
- Identité du liquidateur : BRUNOT JEAN-PAUL
Fermeture de l'établissement - 49098288100016
- Date d'effet de la fermeture : 23/01/2024
- Destination de l'établissement : Supprimé
Date de fin de la personne morale
04/07/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration, location, vente de tous immeubles et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis 1 - 3, rue des Princes 92100 Boulogne Billancourt
Capital social
7822 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES PRINCES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données validées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUNINE-CABALE NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
BRUNOT JEAN-PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Rives-du-Loir-en-Anjou
Nom, Prénom(s)
CORDIER CATHERINE
Nom d'usage
BARTHA DE NEMESPAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Mareil-Marly
Nom, Prénom(s)
GUEGUEN DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
PARIS 16E ARRONDISSEMENT
Nom, Prénom(s)
HAAS ELISABETH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
PARIS 16E ARRONDISSEMENT
Nom, Prénom(s)
MILBERT BEATRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
OGREN ERRK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Chailly-en-Bière
Nom, Prénom(s)
PLET RICHARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Dénomination
WAGRAM INVESTMENTS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
LUXEMBOURG
Dénomination
SEVENE IMMOBILIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Cet établissement a été fermé le 23/01/2024
Type d'établissement
Siège et principal fermé
Date début d’activité
13/06/2006
Siret
49098288100016
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
L'acquisition, l'administration, la location, la vente de tous immeubles et droits immobilier dépendant d'un ensemble immobilier sis 1 à 3, rue des Princes 92100 Boulogne Billancourt.
Autres Activités
L'acquisition, l'administration, la location, la vente de tous immeubles et droits immobilier dépendant d'un ensemble immobilier sis 1 à 3, rue des Princes 92100 Boulogne Billancourt.
Adresse
1 RUE DES PRINCES
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données validées issues du guichet unique
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/03/2024
Description
Dissolution à compter du 23/01/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/01/2024, siège de la liquidation : 1 Rue DES PRINCES 92100 Boulogne-Billancourt, parution de la publicité légale : Le Publicateur Légal paru le 31/01/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28080
Date d'ajout
22/03/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 23/01/2024 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).