Entreprise : 4 M PARTICIPATIONS - SIREN 490 918 612
Identité
(Entreprise radiée le 27/05/2019)
Dénomination
4 M PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
490 918 612
Date d'immatriculation au RNE
06/07/2006
Date de fin de la personne morale
05/07/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RTE DE CURFIN 01250 VILLEREVERSURE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COTTEL JACQUES , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
La chapelle Largeau
Nom, Prénom(s)
COTTEL VALERY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Villereversure
Nom, Prénom(s)
PACQUELET FABRICE , GERALD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Reyrieux
Nom, Prénom(s)
TISSOT JEAN , LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Villereversure
Dénomination
GMD INVEST SARL
Qualité
Autre
Commune de résidence
Caluire et cuire
Dénomination
SCI POP
Qualité
Autre
Commune de résidence
Péronnas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/06/2006
Siret
49091861200014
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
22 RUE LAZARE CARNOT
01000 , BOURG-EN-BRESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/06/2006
Siret
49091861200022
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition par tous moyens et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et autres droits sociaux, notamment sur tous marches réglementés ou sur le marche libre. La cession de ces participations.
Adresse
RTE route de Curfin
01250 , Villereversure - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7147
Date d'ajout
27/05/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 04/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1618
Date d'ajout
30/01/2019
Description
Dissolution à compter du 20/12/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/12/2018, liquidateur : Valery COTTEL, siège de la liquidation : Route de Curfin 01250 Villereversure, parution de la publicité légale : L'Ain Agricole en date du 24/01/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).