Entreprise : VALENSOLE - SIREN 490 896 404
Identité
Dénomination
VALENSOLE
SIREN (siège)
490 896 404
Date d'immatriculation au RNE
28/06/2006
Début d’activité
09/06/2006
Date de fin de la personne morale
27/06/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Propriété mise en valeur administration location de tous biens immobiliers / le patrimoine familial et la gestion des valeurs mobilières
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
135000 EUR
Adresse du siège
28 PL SAINT PIERRE 83170 BRIGNOLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHEL ROBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
BRIGNOLES
Nom, Prénom(s)
QUEIREL CHRISTINE
Nom d'usage
MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
BRIGNOLES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/06/2006
Siret
49089640400012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété mise en valeur administration location de tous biens immobiliers / le patrimoine familial et la gestion des valeurs mobilières
Autres Activités
Propriété mise en valeur administration location de tous biens immobiliers / le patrimoine familial et la gestion des valeurs mobilières
Adresse
28 PL SAINT PIERRE
83170 , BRIGNOLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Brignoles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2580
Date d'ajout
13/10/2008
Description
Modification relative aux associés à compter du 04/09/2007 : Partant : QUEIREL Eliane, Associé Société Civile Modifié : MICHEL Robert, Gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).