Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASSIS - SIREN 490 876 851
Identité
(Entreprise radiée le 05/05/2021)
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASSIS
SIREN (siège)
490 876 851
Date d'immatriculation au RNE
28/06/2006
Fermeture de l'établissement - 49087685100018
- Date d'effet de la fermeture : 09/04/2021
Fermeture de l'établissement - 49087685100026
- Date d'effet de la fermeture : 08/07/2014
Date de fin de la personne morale
27/06/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Forme juridique
Caisse locale de crédit mutuel
Adresse du siège
14 RUE DE L ARENE 13260 CASSIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FELES GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Cassis
Nom, Prénom(s)
HALLIER PIERRE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Carnoux-en-Provence
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL EVELYNE
Nom d'usage
DOMANICO
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Roquefort-la-Bédoule
Nom, Prénom(s)
CONRAUX GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Cassis
Nom, Prénom(s)
JEANNIOT ANNIE
Nom d'usage
DESSAUX
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Carnoux-en-Provence
Nom, Prénom(s)
PASCAL REMI
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Cassis
Nom, Prénom(s)
TOUPART MAGDELEINE
Nom d'usage
HENRIET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Cassis
Nom, Prénom(s)
DOUCELANCE PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Cassis
Nom, Prénom(s)
FAVIER JEAN-FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Cassis
Nom, Prénom(s)
PRESSOIR GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Carnoux-en-Provence
Nom, Prénom(s)
VENIER DELPHINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
LOTTE MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Carnoux-en-Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/06/2006
Siret
49087685100018
Nom commercial
CAISSE DE CREDIT MUTUEL
Enseigne
CREDIT MUTUEL
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Banques et assurances.
Adresse
14 RUE 14 Rue de l'Arène
13260 , Cassis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/04/2014
Siret
49087685100026
Enseigne
CREDIT MUTUEL DE CASSIS CARNOUX
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres intermédiations monétaires
Adresse
2 AV CHARCOT
13470 , CARNOUX-EN-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30493
Date d'ajout
05/05/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARNOUX, Marseille : 804159564 dans le cadre d'une fusion avec effet au 09/04/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31137
Date d'ajout
08/03/2011
Description
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : 07 003 758
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).