Entreprise : AULBOIS - SIREN 490 870 508
Identité
Dénomination
AULBOIS
SIREN (siège)
490 870 508
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2007
Date de fin de la personne morale
12/03/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
757248 EUR
Adresse du siège
LIEUDIT DIEPE CD 05 28700 GARANCIERES-EN-BEAUCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BASE DE GARANCIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CABARET DANIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Belhomert-Guéhouville
Dénomination
AUDIT CONTROLE ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeneuve-la-Garenne
Dénomination
ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris 15
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/04/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/06/2014
Siret
49087050800036
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
LIEUDIT DIEPE CD 05
28700 , GARANCIERES-EN-BEAUCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BASE DE GARANCIERES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/09/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/06/2006
Siret
49087050800010
Code APE
741J
Adresse
RTE D'HAULLU
80320 , CHAULNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LE BOIS A GENETS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/03/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/09/2006
Siret
49087050800028
Enseigne
NETTO
Code APE
4711D - Supermarchés
Activité principale
Supermarchés
Adresse
3 PL DES ETANGS
93600 , AULNAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/003084
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 07/04/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/008046
Date d'ajout
24/09/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 24/09/2020 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SCP Olivier ZANNI 34 rue d'Auron 18000 Bourges . Date de cessation des paiements : 25/08/2020
Numéro d'observation
5903
Date d'ajout
05/10/2015
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 02/10/2015
Numéro d'observation
6108
Date d'ajout
05/11/2014
Description
Cessation d'activité à compter du 25/06/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).