Entreprise : SCI JLS - SIREN 490 852 829
Identité
Dénomination
SCI JLS
SIREN (siège)
490 852 829
Date d'immatriculation au RNE
13/06/2006
Dissolution
Date de fin de la personne morale
12/06/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
127 RUE DES VERCHERES 01150 CHAZEY-SUR-AIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAMOS SONIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
CHAZEY SUR AIN
Nom, Prénom(s)
GROS JEAN-LUC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
CHAZEY SUR AIN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/05/2006
Siret
49085282900012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION PAR VOIE D'ACHAT OU D'APPORT LA PROPRIETE, LA MISE EN VALEUR, L'ADMINISTRATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS.
Adresse
127 RUE 127 RUE DES VERCHERES
01150 , CHAZEY SUR AIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/10/2023
Description
Dissolution à compter du 20/09/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/09/2023, siège de la liquidation : 127 RUE DES VERCHERES 01150 Chazey-sur-Ain, parution de la publicité légale : lepatriote.fr paru le 13/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20696
Date d'ajout
04/10/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 20/09/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
BODACC N°153A 11/08/06
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).