Entreprise : SARL PELLON - SIREN 490 825 437
Identité
Dénomination
SARL PELLON
SIREN (siège)
490 825 437
Date d'immatriculation au RNE
29/06/2006
Début d’activité
01/07/2006
Date de fin de la personne morale
28/06/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Vente et réparation de matériels forestiers.
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Code APRM
3312ZB - Réparation d'autres machines
Capital social
123300 EUR
Adresse du siège
0000 ZONE ARTISANALE LA TUILERIE 31810 VENERQUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELLON GABRIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Venerque
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2006
Siret
49082543700018
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente et réparation de matériels forestiers.
Code APRM
3312ZB - Réparation d'autres machines
Adresse
0000 ZONE ARTISANALE LA TUILERIE
31810 , VENERQUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/008105
Date d'ajout
05/03/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 05/03/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/008054
Date d'ajout
05/03/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 05/03/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/017367
Date d'ajout
22/04/2019
Description
Par ordonnance en date du 19 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la SAS REY ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Marc-Antoine REY - 2 bis avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE - en qualité de liquidateur - en remplacement de la SAS REY ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Christian REY.
Numéro d'observation
F19/000728
Date d'ajout
07/01/2019
Description
Par ordonnance en date du 2 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la SAS REY ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Christian REY - 2 bis avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE - en qualité de liquidateur en remplacement de Maître Christian REY.
Numéro d'observation
F16/011427
Date d'ajout
14/04/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 14/04/2016 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution de plan. Liquidateur-judiciaire : Maître REY Christian 2 BIS AVENUE JEAN RIEUX 31506 TOULOUSE CEDEX 5. Date de cessation des paiements : 14/04/2016
Numéro d'observation
F07/001734
Date d'ajout
24/01/2007
Description
Modification de l'activité par suite de l'apport de l'entreprise individuelle de vente et réparation de matériels forestiers appartenant à M. PELLON Gabriel - 320 653 827 RCS Toulouse - exploitée à Venerque -31810 - Zone artisanale "La Tuilerie", pour un montant de 123 200 euros - Journal d'annonces légales : La Gazette du Midi en date du 15.01.2007 - Déclarations de créances : Greffe Tribunal de Commerce de Toulouse - Effet rétroactif au 01.07.2006.Précision étant faite que le fonds apporté était situé 3 avenue de la Croix Falgarde 31860 Pins Justaret, transféré depuis le 01.10.2000 à Venerque 31810 - ZA La Tuilerie -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE,PROLONGATION DE LA PERIODE D OBSERVATION,PROLONGATION DE LA PERIODE D OBSERVATION,LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).