Entreprise : LAURENT - SIREN 490 679 982
Identité
Dénomination
LAURENT
SIREN (siège)
490 679 982
Date d'immatriculation au RNE
20/06/2006
Début d’activité
06/06/2006
Date de fin de la personne morale
19/06/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété par achat, échange ou apport en société de tous biens et droits immobiliers, rénovation, transformation et/ou divisions desdits biens.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
140000 EUR
Adresse du siège
8 CHE DE LA PIERRE LUNE 05100 PUY-SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABRARD MARTINE
Nom d'usage
CHARTIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Puy-Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
CHARTIER PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Puy-Saint-André
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/06/2006
Siret
49067998200010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété par achat, échange ou apport en société de tous biens et droits immobiliers, rénovation, transformation et/ou divisions desdits biens.
Autres Activités
Propriété par achat, échange ou apport en société de tous biens et droits immobiliers, rénovation, transformation et/ou divisions desdits biens.
Adresse
8 CHE DE LA PIERRE LUNE
05100 , PUY-SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2906
Date d'ajout
12/10/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/07/2010 : Partant : FRAUD Philippe, Co-gérant associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).