Entreprise : PAULSTOFF - SIREN 490 677 861
Identité
Dénomination
PAULSTOFF
SIREN (siège)
490 677 861
Date d'immatriculation au RNE
26/06/2006
Début d’activité
26/06/2006
Date de fin de la personne morale
25/06/2105
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
L'ACQUISITION, LA GESTION ET GENERALEMENT L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT, DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS A QUELQU'ENDROIT, PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES IMMOBILIERES...
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
32 RUE CHARLES DE GAULLE 88400 GERARDMER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEMENGE MARIE , AGNES , MADELEINE
Nom d'usage
MARCHAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
GERARDMER
Nom, Prénom(s)
MARCHAL AUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
GERARDMER
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/06/2006
Siret
49067786100018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, LA GESTION ET GENERALEMENT L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT, DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS A QUELQU'ENDROIT, PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES IMMOBILIERES...
Autres Activités
L'ACQUISITION, LA GESTION ET GENERALEMENT L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT, DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS A QUELQU'ENDROIT, PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES IMMOBILIERES...
Adresse
32 RUE CHARLES DE GAULLE
88400 , GERARDMER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Dié ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1033
Date d'ajout
20/07/2006
Description
MODIFICATION DES ASSOCIES A LA SUITE DE LA CESSION PAR M. REMY STOFFEL DE PARTS SOCIALES A MME MARIE DEMENGE EPOUSE MARCHAL A COMPTER DU 03/07/2006 : PARTANT : STOFFEL REMY JEAN, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : MARCHAL MARIE AGNES MADELEINE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).