Entreprise : FOD - SIREN 490 566 825
Identité
Dénomination
FOD
SIREN (siège)
490 566 825
Date d'immatriculation au RNE
14/06/2006
Date de fin de la personne morale
13/06/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
160 BUTTE DE TUBOEUF 77170 BRIE-COMTE-ROBERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEVOCELLE DIDIER , FRANCK , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Grandpuits-Bailly-Carrois
Nom, Prénom(s)
BOTTARLINI OLIVIER , JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Sucy-en-Brie
Nom, Prénom(s)
GIBIER FABRICE , ANDRE , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/07/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/05/2006
Siret
49056682500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition d'un immeuble, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisi- tion, échange, apport ou autrement.
Adresse
160 160 Butte de Tuboeuf
77170 , Brie-Comte-Robert - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23347
Date d'ajout
02/01/2014
Description
Jugement du tribunal de grande instance de MELUN En date du 20/12/2013 A prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SCI FOD
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/08/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Grande Instance de Melun du 08/07/2011 prononcant la liquidation judiciaire fixant dix-huit mois à compter de ce jour la le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée Juge commissaire : Monsieur Sylvain Lallement Suppléant : Madame Sandra Deat Liquidateur : la SCP COUDRAY ANCEL 50 boulevard Aristide Briand 77007 Melun cedex Date de cessation des paiements : 20/07/2010.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).