Entreprise : SCI BOUGE - SIREN 490 557 279
Identité
(Entreprise radiée le 13/05/2019)
Dénomination
SCI BOUGE
SIREN (siège)
490 557 279
Date d'immatriculation au RNE
13/06/2006
Date de fin de la personne morale
12/06/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
PLANQUIVON 61100 ATHIS-VAL DE ROUVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROHEE MARTINE
Nom d'usage
BOURDENET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Athis-Val-de-rouvre
Nom, Prénom(s)
BOURDENET MELODIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1989
Commune de résidence
Caligny
Nom, Prénom(s)
BOURDENET STACY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1995
Commune de résidence
Athis-Val-de-rouvre
Nom, Prénom(s)
BOURDENET CINDY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1987
Commune de résidence
Montilly-sur-Noireau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
49055727900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
PLANQUIVON
61100 , ATHIS-VAL DE ROUVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2387
Date d'ajout
13/05/2019
Description
Radiation du RCS le 13/05/2019 avec effet au 25/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5298
Date d'ajout
07/11/2018
Description
Fermeture de l'établissement principal situé Planquivon - Athis de l'Orne 61430 Athis-Val-de-rouvre à compter du 20/07/2018. Dissolution amiable de la société à compter du 20/07/2018 : Liquidateur : BOURDENET Martine. Le siège de la liquidation est fixé à : la Bunodière - Athis-de-l'orne 61430 Athis-val-de-Rouvre. Journal d'annonces légales : Le Réveil Normand en date du 29/08/2018.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).