Entreprise : YACHTS INVESTISSEMENT - SIREN 490 475 217
Identité
Dénomination
YACHTS INVESTISSEMENT
SIREN (siège)
490 475 217
Date d'immatriculation au RNE
20/06/2006
Début d’activité
01/06/2006
Date de fin de la personne morale
19/06/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Prises de participations financières dans des sociétés de même nature
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE L'EGLISE 18270 CULAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AZI MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Draveil
Nom, Prénom(s)
LE GOUIC VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Nom, Prénom(s)
LUNEAU PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Nom, Prénom(s)
RIOU PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Paris 15
Dénomination
DBR AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2006
Siret
49047521700017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prises de participations financières dans des sociétés de même nature
Autres Activités
Prises de participations financières dans des sociétés de même nature
Adresse
13 RUE DE L'EGLISE
18270 , CULAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4424
Date d'ajout
26/06/2024
Description
Plan de redressement : continuation Par jugement en date du 25/06/2024, le Tribunal de Commerce de BOURGES a arrêté pour une durée de 5 ans le plan de redressement et a nommé comme Commissaire à l’exécution du plan la SAS SAULNIER - PONROY & ASSOCIES - 21, RUE DES ARENES - 18000 BOURGES et désigné MAITRE AXEL PONROY pour conduire la mission. Date d'effet : 25/06/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1638
Date d'ajout
29/02/2024
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) En date du 27/02/2024, Jugement prorogeant la période d’observation pour une nouvelle durée de 6 mois, soit jusqu’au 07/09/2024
Numéro d'observation
7779
Date d'ajout
08/11/2023
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Par jugement en date du 07/11/2023, le Tribunal de Commerce de BOURGES a prononcé l’ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7 à l’encontre de YACHTS INVESTISSEMENT (SAS) Nommé comme mandataire judiciaire : SAS SAULNIER - PONROY & ASSOCIES - 21, RUE DES ARENES - 18000 BOURGES et MAITRE AXEL PONROY pour conduire la mission A fixé la date de cessation des paiements au: 07/11/2023 et a ouvert une période d’observation pour une durée de 4 mois soit jusqu’au 07/03/2024. Date d'effet : 07/11/2023
Numéro d'observation
4691
Date d'ajout
06/11/2017
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/09/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).