Entreprise : CATS AND CO - SIREN 490 417 359
Identité
Dénomination
CATS AND CO
SIREN (siège)
490 417 359
Date d'immatriculation au RNE
15/06/2006
Début d’activité
01/04/2006
Date de fin de la personne morale
14/06/2105
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
150050 EUR
Adresse du siège
71460 AMEUGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECHAT BIRGIT , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
S760-10 Bergshama
Nom, Prénom(s)
LECHAT MARIE , JOSEPHE , DANIEL , JACQUELINE
Nom d'usage
VILLAGEOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Le Diamant
Nom, Prénom(s)
LECHAT EMMANUEL , BERTRAND , MARIE , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Butgenbach
Nom, Prénom(s)
LECHAT JACQUES , JEAN , MARIE , EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Veltem Beisem
Nom, Prénom(s)
LECHAT GASPARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1991
Commune de résidence
Bruxelles
Nom, Prénom(s)
LECHAT SIMON , FRANCIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1988
Commune de résidence
Etterbeek
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2006
Siret
49041735900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
Le Bourg
71460 , AMEUGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/001262
Date d'ajout
06/03/2019
Description
Modification relative aux associés de société civile : LECHAT Benoît Marie Jacques Philippe nom d'usage : LECHAT Benoît n'est plus Associé LECHAT Simon Francis nom d'usage : LECHAT Simon devient Associé LECHAT Gaspard nom d'usage : LECHAT Gaspard devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/001262
Date d'ajout
06/03/2019
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur LECHAT Jacques Ancienne Adresse : Toverbergstraat 5 Bus 11 3020 HERENT Belgique Nouvelle Adresse : Toverbergstraat 5 Bus 11 B3020 VELTEM-BEISEM Belgique
Numéro d'observation
F19/001262
Date d'ajout
06/03/2019
Description
Modification relative aux dirigeants : LECHAT Benoît Marie Jacques Philippe nom d'usage : LECHAT Benoît n'est plus gérant
Numéro d'observation
F18/005134
Date d'ajout
30/11/2018
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur LECHAT Jacques Ancienne Adresse : 326 GELDENAKSEBAAN 3001 LEUVEN Belgique Nouvelle Adresse : Toverbergstraat 5 Bus 11 3020 HERENT Belgique Madame VILLAGEOIS Marie Ancienne Adresse : 19 Rue Cendrillon 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ Nouvelle Adresse : Quartier Jacka Rue l'Ile aux Fleurs 97223 LE DIAMANT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).