Entreprise : NANECTIS - SIREN 490 358 967
Identité
(Entreprise radiée le 15/02/2022)
Dénomination
NANECTIS
SIREN (siège)
490 358 967
Date d'immatriculation au RNE
12/06/2006
Fermeture de l'établissement - 49035896700027
- Date d'effet de la fermeture : 15/02/2022
Fermeture de l'établissement - 49035896700019
- Date d'effet de la fermeture : 24/01/2007
Date de fin de la personne morale
11/06/2105
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
98 RUE ALBERT CALMETTE 78350 JOUY-EN-JOSAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE D'AFFAIRES DU PETIT ROBINSON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MC DONNELL SUZANNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
NEW YORK
Nom, Prénom(s)
OLIVIER RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Nom, Prénom(s)
MONTAGNIER LUC
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1932
Commune de résidence
10021 NEW YORK
Nom, Prénom(s)
MERCADAL PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Maisons-Laffitte
Dénomination
FIDUCIAIRE SAINT-MARTIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DIGIBIO SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/04/2006
Siret
49035896700019
Code APE
731Z
Adresse
81 RUE ARISTIDE BRIAND
78130 , LES MUREAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/04/2006
Siret
49035896700027
Code APE
7211Z - Recherche-développement en biotechnologie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et à l étranger, le développement et la commercialisation de toutes applications découlant de l 'intéraction de signaux électromagnétiques avec les organismes vivants ou leurs composants.
Adresse
98 RUE 98 Rue Albert Calmette Centre d'Affaires Petit Robinson
78350 , Jouy-en-Josas - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE D'AFFAIRES DU PETIT ROBINSON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14038
Date d'ajout
15/03/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 15/03/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Mlconseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8738
Date d'ajout
15/02/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 15/02/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Mlconseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 15/02/2022
Numéro d'observation
8738
Date d'ajout
15/02/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
32235
Date d'ajout
19/11/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 19/11/2019 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Luc Montagnier à concurrence de 8.500 euros .
Numéro d'observation
22504
Date d'ajout
07/12/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles prononce en date du 07/12/2017 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2017J00901 , date de cessation des paiements le 01/11/2017 , désigne liquidateur SELARL Ml Conseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
3555
Date d'ajout
18/02/2008
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 04/02/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).