Entreprise : SCI AIGON - SIREN 490 343 126
Identité
(Entreprise radiée le 17/05/2019)
Dénomination
SCI AIGON
SIREN (siège)
490 343 126
Date d'immatriculation au RNE
06/06/2006
Fermeture de l'établissement - 49034312600028
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2018
Fermeture de l'établissement - 49034312600010
- Date d'effet de la fermeture : 11/07/2013
Date de fin de la personne morale
05/06/2056
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
132 RTE DE ST JEAN DE VEDAS 34970 LATTES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS SAINT ETIENNE RD 132
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUATTROPANI-AIGON STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
LATTES
Nom, Prénom(s)
AIGON AURELIA , EGLANTINE , SANDRINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
LATTES
Nom, Prénom(s)
GARCIA-CORRECHER ROSEMONDE , HERMINE
Nom d'usage
AIGON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Lattes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/07/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2006
Siret
49034312600010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
CHE DU MAS DE MERLE
34970 , LATTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA CEREIREDE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2006
Siret
49034312600028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition gestion location administration de tous biens mobiliers et immobiliers
Adresse
132 RTE 132 route de Saint-Jean-De-Védas
34970 , Lattes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Mas Saint-Etienne - RD 132
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13972
Date d'ajout
17/05/2019
Description
Radiation du RCS le 17/05/2019 avec effet au 31/12/2018 Au lieu du siège social - Clôture des opérations de liquidation Suppression du fonds
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4071
Date d'ajout
12/02/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/09/2018 Liquidateur : AIGON Rosemonde Hermine Le siège de la liquidation est fixé à : 132 route de Saint-jean-de-Védas - Mas Saint-Etienne - Rd 132 34970 Lattes Journal d'annonces légales : Hérault Juridique et Economique en date du 29/11/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).